ymddiriedolwyr THE MEETING PLACE (BOOKHAM)
Rhif yr elusen: 1192001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY HELEN MARGARET HIBBERT | Cadeirydd | 20 October 2011 |
|
|
||||
Anne-Marie Lewis | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Hilda Sawdy Williams | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|||||
Elaine Crutchley | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Dr David Norton Ryder | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Edna Susan Woodhouse | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.