ymddiriedolwyr HASTINGS INTERNATIONAL PIANO
Rhif yr elusen: 1192703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Helena Kowitz | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|||||
Sarah Jane Hopwood | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Norman Charles Strickland | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Diahann Brown | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Yeo MBE | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Alistair Keith | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Jonathan Marten | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Dr Richard Wray | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.