TOWNSEND COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Centre activities include: The Community Fridge Project, Hot meals, Warm space. Coffee mornings. Bingo, Cooking workshops, Social activities for children & adults, The Townsend Community Growers. Hire of the hall for group activities, community use & meetings. Annual community coach outing. General community support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bournemouth
Llywodraethu
- 04 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1081254 TOWNSEND COMMUNITY ASSOCIATION
- 29 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Parsons | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Anne Lesley Melly | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
JOAN RICHARDS | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
Christine Graydon | Ymddiriedolwr | 01 March 2011 |
|
|
||||
Irene Cousin | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £59.09k | £35.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £10.27k | £30.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mawrth 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Mawrth 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
A.PROMOTE THE BENEFIT OF PEOPLE RESIDING IN DORSET, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY THE INHABITANTS OF TOWNSEND AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY THE BOURNEMOUTH POSTAL CODE OF BH8, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS;B. ESTABLISH, OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE(HEREIN AFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS;C. TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Townsend Community Centre
Jewell Road
Bournemouth
BH8 0LT
- Ffôn:
- 01202301556
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window