BRIGHT CHILD BRIGHT MIND FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BCBM Foundation aims to facilitate and coordinate the provision of laptops to identified impoverished/ disadvantaged urban and rural primary schools in Namibia and Zimbabwe, primary learners aged between 5 years to 12 years, in order for learners to be able to access the E- Learning curriculum at primary level, providing portable solar system and internet devices as a package.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Namibia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 26 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK SILLAH Mr | Cadeirydd | 21 September 2020 |
|
|
||||
Leaduers Nyikadzino | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Godfrey Tendekayi Jangano | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/03/2022 | 03/03/2023 | 03/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00k | £12.87k | £35.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00k | £12.68k | £35.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2024 | 17 Mawrth 2025 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2024 | 23 Ebrill 2025 | 110 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2023 | 08 Mai 2024 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2023 | 16 Medi 2024 | 257 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE EDUCATION AMONG PUPILS ATTENDING PRIMARY SCHOOLS IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED URBAN AND RURAL AREAS OF NAMIBIA AND ZIMBABWE BY PROVIDING THE FACILITIES, SERVICES, EQUIPMENT AND RESOURCES REQUIRED TO ENABLE THEM TO ACCESS THE E- LEARNING CURRICULUM AT PRIMARY LEVEL.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 HESLEY COURT
DENABY MAIN
DONCASTER
SOUTH YORKSHIRE
DN12 4DE
- Ffôn:
- 07912577709
- E-bost:
- bcbmfoundation@gmail.com
- Gwefan:
-
bcbmfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window