LIVING VITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Living Vital offers a safe welcoming space in nature where anyone can come to learn about organic food growing, permaculture principles, basic woodwork, nutrition and cooking. We are building a community connecting local people with refugees and migrants and growing produce for food banks. We offer people the chance to deepen their connection with their bodies, the natural world and each other.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 04 Ionawr 2021: CIO registration
- COMMON GROUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Grist | Cadeirydd | 01 October 2020 |
|
|
||||
Neill Breckenridge Freer | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Adam Paul Weston | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Melissa Amy Amoridge | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Roxana Khan-Williams | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.96k | £27.52k | £24.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.55k | £28.21k | £32.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.00k | £7.15k | £6.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 24 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE 1. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF ITEMS SUCH AS FOOD TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. 2. TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION BY PROVIDING AN AREA FOR USE AS A COMMUNITY GARDEN FOR: THERAPEUTIC HORTICULTURE; TRAINING AND SUPPORT FOR THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE REFUGEE AND MIGRANT COMMUNITY; OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF SAID PERSONS. 3. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY PROMOTING BIODIVERSITY, ORGANIC GROWING, HEALTHY LIFESTYLES, PERMACULTURE, TRADITIONAL CRAFTS AND CONSERVATION PRACTICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Living Vital
STANMER ORGANICS
STANMER VILLAGE
BRIGHTON
BN1 9PZ
- Ffôn:
- 07903114089
- E-bost:
- commongroundbrighton@gmail.com
- Gwefan:
-
livingvital.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window