Ymddiriedolwyr AVONWOOD PRIMARY SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1192225
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Olivia Tiller | Cadeirydd | 14 November 2023 |
|
|
||||
Stacey Louise Wilson-Roberts | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Claire Louise Andrews | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Davina Louise Pritchard | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Stephanie Louise Saunders | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Abigail Charlotte Brelsford | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Nikolett Csudai | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Adam Holmes | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Anna-Marie Cornish | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Jessica Louise Short | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Katie Marie James | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Sarah Beatrice Bates | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Lindsay Elizabeth Goodyear | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.