THE HERMES VIRAAT HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hermes Viraat Trust was established to seek to preserve the former Royal Navy aircraft carrier HMS Hermes, made famous as the Falklands War Taskforce Command Ship, as a naval museum, one dedicated to also commemorating its great service in the Indian Navy as INS Viraat. Unfortunately, the Indian Government refused to sell the ship on despite considerable efforts to save her from scrap.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- India
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Campbell Bannerman | Cadeirydd | 14 June 2020 |
|
|
||||
Andrew Trish | Ymddiriedolwr | 14 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03k | £59 | £236 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 26 Mehefin 2024 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
THE TRUST'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE: (1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (2) THE ADVANCEMENT OF CULTURE, HERITAGE OR SCIENCE, INCLUDING THE CONSERVATION OF OUR NAVAL MILITARY HERITAGE AND THE ADVANCEMENT OF SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES MAY SEE FIT FROM TIME TO TIME (3) THROUGH THE ACQUISITION, RELOCATION TO THE UNITED KINGDOM, CONSERVATION AND ADAPTATION OF THE SHIP HERMES/VIRAAT FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC AS A PUBLIC MEMORIAL TO THE FALKLANDS CONFLICT, AND AS A MUSEUM TELLING THE STORY OF THE FALKLANDS CONFLICT AND THE OPERATIONAL STORY OF THE SHIP WHILE IN THE SERVICE OF THE ROYAL AND INDIAN NAVIES. THE RESEARCH UNDERTAKEN AND EXPERTISE GATHERED IN THE COURSE OF ACQUIRING, RELOCATING, CONSERVING AND ADAPTING THE SHIP WILL BE SHARED WITH OTHER MARITIME CONSERVATION CHARITIES. THE FALKLANDS WAR, AND THE ROLE PLAYED BY HERMES IS LITTLE UNDERSTOOD BY THE GENERAL PUBLIC AND THE CONSERVATION OF THE UKS ONLY SURVIVING HISTORIC AIRCRAFT CARRIER AS A FALKLANDS MEMORIAL AND MUSEUM WILL RAISE PUBLIC AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE IMPORTANCE OF BRITAIN'S NAVAL HERITAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARNPESSACK
GWENTER
COVERACK
CARNPESSACK
TR12 6SN
- Ffôn:
- 07730535111
- E-bost:
- andy@ncitech.co.uk
- Gwefan:
-
hmshermes.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window