ymddiriedolwyr THE EARL OF SOUTHAMPTON TRUST
Rhif yr elusen: 1195619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrancesCharlotte Knight | Cadeirydd | 08 January 1993 |
|
|
||||
Rev Penelope Ann Thatcher | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Amanda Jobling | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|||||
Colin WIlton-Smith | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Josef Thoma | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Helen Elizabeth Devereux | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Simon Wardell | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Amanda Jane Morait | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Ian Brewerton | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Amy Louise Kelly | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.