TUNBRIDGE WELLS YOUTH FOR CHRIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHRISTIAN YOUTHWORK IN SCHOOLS, CHURCHES AND WITHIN LOCAL COMMUNITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £700 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1130355 TUNBRIDGE WELLS YOUTH FOR CHRIST
- 15 Mawrth 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Joyce BSc MRICS | Cadeirydd | 01 February 2021 |
|
|
||||
Charlie Henry Wentworth Hill | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Kay Dunlop | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Stuart Lyell | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Susanne Elizabeth Lyell | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Pauline Joyce BSc MRICS | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Anne Louise Hinds | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.68k | £69.54k | £85.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.85k | £74.82k | £82.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | £700 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH APPEARING IN APPENDIX 1 THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN TUNBRIDGE WELLS AND ITS ENVIRONS; (B) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF PROCLAIMING CHRISTIAN MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN TUNBRIDGE WELLS AND ITS ENVIRONS; (C) TO DEMONSTRATE, PROMOTE AND ENCOURAGE CHRISTIAN VALUES, INCLUDING DIGNITY, EMPOWERMENT AND PARTNERSHIP TO ALL YOUNG PEOPLE THROUGHOUT TUNBRIDGE WELLS AND ITS ENVIRONS; (D) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH SUPPORT AND MENTORING IN SCHOOLS, COLLEGES AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS, THROUGH LUNCHTIME AND AFTER SCHOOL CLUBS, STREET BASED YOUTH WORK AND OTHER YOUTH PROVISION TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES, THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS, AND THAT THEIR CONDITION OF LIFE MAY BE IMPROVED; (E) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS THEREBY DEMONSTRATING THE CHRISTIAN FAITH BY PROMOTING OVERSEAS SERVICE, EDUCATION, PRACTICAL ACTION AND WORKING WITH THOSE AFFECTED, EITHER DIRECTLY OR THROUGH RELEVANT RELIEF AGENCIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 GROSVENOR ROAD
TUNBRIDGE WELLS
TN1 2AS
- Ffôn:
- 01892680025
- E-bost:
- info@tunbridgewells.yfc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window