GREYHOUNDS, GOLDEN OLDIES & FRIENDS ANIMAL SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Greyhounds, Golden Oldies & Friends Animal Sanctuary is based in England. Our aim is to give sanctuary to mainly elderly animals, namely dogs, goats, sheep & ponies. Our aim is to give the animals that come our way the care, comfort, time & patience they need to enable them to live out their remaining days in peace & tranquility, free from fear and with the best care possible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mai 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Bostock | Cadeirydd | 06 March 2020 |
|
|
||||
Anne Marie Blakeman | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Joy Harrison | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Susan Brain | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/03/2022 | 11/03/2023 | 11/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.70k | £13.16k | £17.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.80k | £21.02k | £12.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2023 | 08 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2023 | 08 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 May 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, ELDERLY DOGS, GOATS, SHEEP AND PONIES, IN THE MIDLANDS, THAT HAVE BEEN ABUSED, NEGLECTED OR MISTREATED, BY PROVIDING AND MAINTAINING A SANCTUARY FOR THEIR RECEPTION, CARE AND TREATMENT. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS, BY RAISING PUBLIC AWARENESS IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PHILIP BARNES & CO
40 CARTER STREET
UTTOXETER
ST14 8EU
- Ffôn:
- 07939758373
- E-bost:
- dbggof@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window