JUST TEEN SUPPORT LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Just Teen Support (Jteen) is a non-profit, volunteer led organisation committed to helping Jewish teens get the emotional wellbeing support they need. Our counsellors and professional therapists are ready to provide non-judgemental support and empowerment for Jewish adolescents going through any emotional challenges and if necessary, refer them on to the appropriate organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Awst 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Barr | Cadeirydd | 27 November 2019 |
|
|
||||
Binah Netzer | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Saul Kelly | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Eli Seliger | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Riki Greenberg | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.26k | £77.22k | £191.75k | £475.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.93k | £135.56k | £192.96k | £304.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 NOV 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF EMOTIONAL DISTRESS AMONGST YOUNG PEOPLE BY PROVIDING AN SMS (TEXT) BASED MONITORED SERVICE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS, SO THAT THEY CAN OVERCOME THE EMOTIONAL CHALLENGES THEY FACE’. 2. TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF YOUNG PERSONS WHOSE WELFARE IS AT RISK OR IMPAIRED BY ABUSE OR NEGLECT OR SOCIAL DISADVANTAGE BY PROVIDING SUPPORT ADVICE AND ASSISTANCE TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS’. 3. THE PROMOTION OF GOOD MENTAL HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE BY RAISING AWARENESS OF MENTAL HEALTH ISSUES THAT AFFECT YOUNG PEOPLE’.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
119-121 Brent Street
LONDON
NW4 2DX
- Ffôn:
- 02080905094
- E-bost:
- abarr@jteen.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window