GOSFORTH THEATRE COMPANY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Northumberland
Llywodraethu
- 02 Medi 1986: Cofrestrwyd
- 06 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE 43 DRAMATIC CLUB (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2004 | 31/05/2005 | 31/05/2006 | 31/05/2007 | 31/05/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.98k | £6.60k | £6.35k | £3.60k | £670 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.50k | £7.16k | £6.97k | £3.48k | £3.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2008 | 16 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2007 | 06 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2006 | 11 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2005 | 10 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2004 | 08 Mawrth 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 1943 AS AMENDED 24 OCTOBER 1968 AND 16 APRIL 1986 AND 25 JUNE 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN DRAMATIC ARTS TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE GOSFORTH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window