ymddiriedolwyr THE CHRISTIAN WORD TRUST
Rhif yr elusen: 518003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE MORTIMER | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Edith Mary Law | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||||
Clifford Philip Law | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||||
Andrea Veronica Mortimer | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||||
JOY-MARY MOTYER | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||||||
Vikki Holt | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||||||
Rosalind Couchman | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||||||
Alan Couchman | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||||||
Rev Paul Lawlor BSc | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.