Ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF THE THIRD AGE IN COVENTRY
Rhif yr elusen: 518108

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elspeth Beidas | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Philipa Richings | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Susan Pearce | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Anthony Adamson | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Derek James Medcraft | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Sandra Clarke | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Judith Wilkinson | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Robert Rouse | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
Jenifer Watson | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.