FRIENDS OF ST JOHN'S WOOD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are: a) For the public benefit, the preservation, conservation, protection and improvement of the physical and natural environment and biodiversity of St John's Wood and St Helena's Church to encourage others to engage with, understand, enjoy and protect the woodland and church site. b) in pursuance of the above, to advance the education of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathryn walley | Cadeirydd | 01 June 2021 |
|
|||||
John Finnan | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
June Finnan | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Peter Andrew Russell | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Geraint Owen Samuels | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Judith Flynn | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Carol Margaret Goodwin | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
James Michael McCulloch | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £600 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Chwefror 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Chwefror 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 08 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: A. FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PRESERVATION, CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND BIODIVERSITY OF ST JOHN’S WOOD AND ST HELENA’S CHURCH TO ENCOURAGE OTHERS TO ENGAGE WITH, UNDERSTAND, ENJOY AND PROTECT THE WOODLAND AND CHURCH SITE. B. IN PURSUANCE OF THE ABOVE, TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 Boothfields
KNUTSFORD
WA16 8JY
- Ffôn:
- 07730592879
- E-bost:
- cathryn.walley@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window