ymddiriedolwyr GLADCA SERVICES
Rhif yr elusen: 1196708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN BEASLEY | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
SALMAN KHAN | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Israr Khan | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|||||
Anamika GhoSh | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||
Mohammad Yousaf | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Mohammad Jamil | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Farhad Mousavi | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Karen Igho | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|||||
MOHAMMAD AFZAL | Ymddiriedolwr | 15 July 1998 |
|
|||||
Shabir Akhtar | Ymddiriedolwr | 20 August 1990 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.