COLEG Y BEDYDDWYR CAERDYDD / CARDIFF BAPTIST COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian Religion in accordance with the beliefs and practices of Baptists and the interpretation of such beliefs and practices and in particular the training of students for ministry amongst the Baptist churches. To provide education, training, vocational preparation and support to Christians for mission and ministry.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2022: CIO registration
- SOUTH WALES BAPTIST COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sarah Louise Butt | Cadeirydd | 31 January 2023 |
|
|||||||||
Rev TIMOTHY IAN MOODY | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|||||||||
Rev EDWARD NOBLE KANEEN | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|||||||||
Rev Emma Elizabeth Franks | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||||||
CEDRIC GREGORY LONGVILLE | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||||||
Caren Maree Fullerton | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||||||
Rev Denzil leuan John | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Awst 2024 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Mawrth 2025 | 255 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE BELIEFS AND PRACTICES OF BAPTISTS AND THE INTERPRETATION OF SUCH BELIEFS AND PRACTICES AND, IN PARTICULAR, THE TRAINING OF STUDENTS FOR MINISTRY AMONGST THE BAPTIST CHURCHES, AND 2) TO PROVIDE EDUCATION, TRAINING, VOCATIONAL PREPARATION AND SUPPORT FOR CHRISTIANS FOR MISSION AND MINISTRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COLEG Y BEDYDDWYR CAERDYDD
CARDIFF BAPTIST COLLEGE
54 RICHMOND ROAD
CARDIFF
CF24 3UR
- Ffôn:
- 02920256066
- E-bost:
- admin@cbc.cymru
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window