THE WELL PREGNANCY CHOICES CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Clients facing a difficult pregnancy choice will be given a safe space as well as time to share their story at The Well Pregnancy Choices Centre. We offer support in an unbiased, non-directive, compassionate way. We also support clients through our post-termination programme if they are having difficulties following a termination.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Sidery | Cadeirydd | 22 July 2024 |
|
|
||||
Rachel Denniss | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Carole Whyborn | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Vanessa McCarthy | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2022 | 01/10/2023 | 01/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.23k | £4.48k | £3.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00k | £2.01k | £1.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN CHELTENHAM AND THE SURROUNDING AREA THROUGH THE PROVISION OF FREE INFORMATION, ADVICE, COUNSELLING AND SUPPORT TO WOMEN, THEIR PARTNERS AND/OR FAMILY REGARDING TERMINATION OF PREGNANCY, MISCARRIAGE, STILLBIRTH, COT DEATH OR LOSS OF A CHILD.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 115 St. Georges Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 3ED
- Ffôn:
- 07988726631
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window