LONG COVID SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Long Covid Support is focused on peer support, advocacy and research for everyone affected by Long Covid. Our goal is to improve the futures of people with Long Covid by ensuring equitable access to high quality healthcare, employment rights and welfare services. We believe that partnership between people with lived experience and professionals is crucial to the design, development and success.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mai 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Rothband | Cadeirydd | 08 May 2025 |
|
|
||||
Gareth Evans | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
James William McGoldrick | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Temitope Oyefuga | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Aimie Cole | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Professor Daniel Altmann | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Joanne Dainow | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Natalie Rogers | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Dr MARGARET O'HARA | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/05/2023 | 26/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.54k | £29.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.06k | £5.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Mai 2024 | 15 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mai 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Mai 2023 | 04 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mai 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 MAY 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 MAY 2022
Gwrthrychau elusennol
4.1.1 TO PROMOTE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF THE PUBLIC AND TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH LONG COVID AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: - PROVIDING SUPPORT, ADVOCACY, INFORMATION AND GUIDANCE TO THOSE AFFECTED BY LONG COVID AS WELL AS INFORMATION TO THE WIDER PUBLIC ABOUT LONG COVID - SUPPORTING RESEARCH INTO LONG COVID, ITS DIAGNOSIS, TREATMENT, AND REHABILITATION FROM IT AND THE DISSEMINATION OF USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT. 4.1.2 FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE EDUCATION OF MEDICAL AND OTHER PROFESSIONS AND SECTORS, SUFFERERS AND THEIR FAMILIES AND CARERS, AND THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF LONG COVID;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
87 STANDEN ROAD
LONDON
SW18 5TR
- Ffôn:
- 07974458979
- E-bost:
- trustees@longcovid.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window