WOMEN AT THE WELL OF LIVING WATERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention or relief of Poverty,Mainly Amongst women and girls by providing or assisting in the provision of Education, training, healthcare projects and all the necessary support designed to enable individuals to generate a sustainable income and be self sufficient For the Public Benefit promote the Education of the young and the elderly in such ways as the charity trustees think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2022: CIO registration
- WOMEN AT THE LIVING WELL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Edmund | Cadeirydd | 19 January 2022 |
|
|
||||
Patricia Ojinika Okoro | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Alice Chibuzo Okafor | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Charity Nkasiobi Ojimadu | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Edith Nketchi Njoku | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Immaculeta Ugoagu | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.50k | £12.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.80k | £21.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY, MAINLY AMONG WOMEN AND GIRLS, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. (2) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE YOUNG AND THE ELDERLY IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY PROVIDING VOCATIONAL, SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING AND THROUGH THE STUDY OF MUSIC OR OTHER ARTS. (3) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT. (4) TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH, ESPECIALLY IN WOMEN, THROUGH EDUCATION OF THE PUBLIC ON HEALTHCARE BY THE PROVISION OF LECTURES, FORA AND THE PUBLICATION OF NEWSLETTERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARBERY ENTERPRISE PARK
36 WHITE HART LANE
LONDON
N17 8DP
- Ffôn:
- 02036098966
- E-bost:
- info@mwatw.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window