BURY VETERANS HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Here at Bury Vetrerans Hub we signpost and offer support in the following area's:- Counselling, Family Support, Housing Support, Combatting Isolation, Debt Advice, Education, Health and Well Being Support, Community Gardening and Bee Keeping. We also offer sport and social activities and events requested by our members. This also includes two Breakfast Clubs and two monthly drop ins.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,852 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bury
Llywodraethu
- 09 Mawrth 2022: CIO registration
- BURY VETERANS HUB CAFE CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiley Anita Simmons | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Gail Slack | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
PAUL ANDREWS | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
SHIRLEY ANITA SIMMONS | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
ELEANOR REDFERN | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.02k | £10.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.59k | £22.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.53k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ebrill 2025 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ebrill 2025 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Medi 2024 | 243 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Medi 2024 | 243 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF VETERANS OF ALL BRANCHES OF THE ARMED FORCES AND THEIR FAMILIES LIVING IN BURY BY: 1. THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG VETERANS TO PREVENT THEM FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED AND TO HELP THEM INTEGRATE INTO SOCIETY. 2. THE RELIEF OF THE PHYSICAL AND MENTAL SICKNESS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF COUNSELLING, HEALTH AND WELLBEING SUPPORT. 3. THE RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF HOUSING SUPPORT AND DEBT ADVICE. 4. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, IN PARTICULAR BUT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING AND COURSES TO ENHANCE JOB AND TRAINING OPPORTUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 7
Bury Business Centre
Kay Street
BURY
Lancashire
BL9 6BU
- Ffôn:
- 07488395473
- E-bost:
- Buryveteranshub@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window