CYCLING TYNEDALE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity promotes cycling for the public benefit in and around Tynedale.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Northumberland
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Aubrook | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Deborah Aubrook | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
James Swabey | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Graham Patton | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60k | £1.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.19k | £4.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ebrill 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ebrill 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 26 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO PROMOTE CYCLING FOR THE PUBLIC BENEFIT IN AND AROUND TYNEDALE AS A MEANS OF FURTHERING THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES: (1) THE PROMOTION OF PUBLIC HEALTH. (2) THE PROMOTION OF THE CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT. (3) THE PROMOTION OF CYCLING FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY PROMOTING, ASSISTING, FACILITATING, AND PROTECTING THE USE OF BICYCLES AND SIMILAR VEHICLES ON PUBLIC ROADS AND PUBLICLY ACCESSIBLE ROUTES. (4) THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY, PARTICULARLY ON THE HIGHWAYS. (5) THE PROMOTION OF HEALTHY RECREATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LYNNHURST
ELVASTON DRIVE
HEXHAM
NORTHUMBERLAND
NE46 2HS
- Ffôn:
- 07871383456
- E-bost:
- Ride.cycling.tynedale@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window