SOUTH BIRMINGHAM MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The SBMCA aims to advance the religion of Islam in South Birmingham, and the surrounding areas, for the benefit of the public, to enlighten others about the Muslim religion, as well as to allow Muslims in South Birmingham to gather in order to carry out religious devotional acts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2022: CIO registration
- SBMCA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaheddin Aboulgasem | Cadeirydd | 24 October 2021 |
|
|||||
Fathi Elsadig Jamil | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Charlotte Keogh | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Safa Mohamed | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Mostefa Abdali | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Nora Nagi | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|||||
Yousif Eltom | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.38k | £24.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.44k | £17.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 11 Ebrill 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF SOUTH BIRMINGHAM (INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVE TO, THE WARDS OF BOURNVILLE AND COTTERIDGE, WEOLEY AND SELLY OAK, HARBORNE AND NORTHFIELD) AND SURROUNDING AREAS, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY OR OTHER ORGANISATIONS, IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. (2) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM IN SOUTH BIRMINGHAM, AND THE SURROUNDING AREAS, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE MUSLIM RELIGION, AS WELL AS TO ALLOW MUSLIMS IN SOUTH BIRMINGHAM TO GATHER IN ORDER TO CARRY OUT RELIGIOUS DEVOTIONAL ACTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS, BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE THE POWER: (A) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS; (B) TO ARRANGE AND PROVIDE FOR, OR JOIN IN ARRANGING AND PROVIDING FOR, THE HOLDING OF EDUCATIONAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES, INCLUDING SPORTS AND LANGUAGE PROVISIONS, CLASSES AND LECTURES; (C) TO FACILITATE THE PROVISION FOR THE OBSERVANCE OF MUSLIM FESTIVALS, CELEBRATIONS AND RELIGIOUS GATHERINGS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 LOVELL CLOSE
BIRMINGHAM
B29 4LH
- Ffôn:
- 07743534325
- E-bost:
- info.sbmca@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window