EXETER CITY OF LITERATURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ExCoL was established to steward the UNESCO Creative City designation granted to Exeter in 2019 and to improve cultural & creative programming throughout Exeter & Devon. We believe in the power of literature to enable us to better know ourselves and others, and to imagine new possibilities for this world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,200 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2021: CIO registration
- EXETER UNESCO CITY OF LITERATURE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharifa Milford Al Hashemy | Cadeirydd | 16 April 2024 |
|
|
||||
Esmie Jikiemi-Pearson | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Thomas Staniford | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Hannah Victoria Miller | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Dr Adam Andrew Watt | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
May Argyle | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Sophia Pavelle | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
DEE ROWETT | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.10k | £256.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.21k | £174.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CIO HAS BEEN ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING PURPOSES: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE ARTS, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF OPPORTUNITIES TO DISCOVER, ACCESS, ENGAGE IN, LEARN ABOUT, UNDERSTAND AND ENJOY LITERATURE, WRITING, CREATIVITY, CULTURE AND HERITAGE; AND (B) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES THAT BENEFIT THE PUBLIC CONSISTENT WITH THE OBJECT ABOVE AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Exeter Phoenix
Bradninch Place
Gandy Street
Exeter
EX4 3LS
- Ffôn:
- 01392 667080
- E-bost:
- hello@exetercityofliterature.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window