CHRISTCHURCH THREE MILLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a local church near Stratford, East London, who gather for worship and community, welcoming anyone who wants to join us. We seek to serve our neighbourhood by partnering with local organisations, running events that all are welcome to and particularly helping young people and those struggling with poverty. Through this we share and display the Christian faith to our community and beyond.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Newham
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 24 Hydref 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Young | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Doyin Doherty-Moses | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Alison Kenku | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Elena Grace Scott | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Maxine Kusiima | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|||||
Rev Daniel Scott | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
PATRICIA FANIAN LAROCQUE | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 24 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A).TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES, POLICIES, PRACTICES AND PATTERNS OF WORSHIP OF THE CHURCH OF ENGLAND BY FURTHERING ITS PASTORAL, EVANGELISTIC, SOCIAL AND ECUMENICAL ACTIVITIES WITHIN (BUT NOT EXCLUSIVELY) THE AREA OF BENEFIT. (B) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN (BUT NOT EXCLUSIVELY) THE AREA OF BENEFIT BY PROVIDING ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND /OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY (C) WITHIN (BUT NOT EXCLUSIVELY) THE AREA OF BENEFIT, TO ADVANCE IN LIFE, RELIEVE THE NEEDS OF AND HELP YOUNG PEOPLE THROUGH: I. THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; II. PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE 3, "AREA OF BENEFIT" MEANS THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STRATFORD ST JOHN WITH CHRIST CHURCH SITUATED WITHIN THE DIOCESE OF CHELMSFORD AND THE LONDON BOROUGH OF NEWHAM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christchurch Three Mills
3 Riverside Road
London
3 Riverside Road
Stratford
- Ffôn:
- 07859053933
- E-bost:
- dan@christchurchthreemills.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window