THE ANDY TAYLOR FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1198127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Andy Taylor was a pioneer of digital media. He cared deeply that all young people should have the opportunity to achieve their goals and reach their potential, whatever their background. He wanted to increase diversity in the media. Continuing his work, the Andy Taylor Foundation has been established to create, and support, high-impact programmes opening doors to untapped potential in media roles.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £120,099
Cyfanswm gwariant: £83,206

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mawrth 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lara Taylor Cadeirydd 21 March 2024
Dim ar gofnod
Paul Neville Hunt Ymddiriedolwr 23 March 2024
Dim ar gofnod
James Edward O'Brien Ymddiriedolwr 20 February 2022
Dim ar gofnod
Jason Peter Langley George Ymddiriedolwr 20 February 2022
Dim ar gofnod
Selma Turajlic Ymddiriedolwr 20 February 2022
Dim ar gofnod
Sophie Jane Butterworth Hakes Ymddiriedolwr 20 February 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £348.60k £120.10k
Cyfanswm gwariant £293.03k £83.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Ebrill 2024 62 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 02 Ebrill 2024 62 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LEVEL3
OLD TRUMAN BREWERY
91 BRICK LANE
LONDON
Ffôn:
07841952989
Gwefan:

andytaylorfoundation.com