THE DAVID AND CHRISTOPHER LEWIS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation was established in memory of John and Nellie Lewis by their sons, David and Christopher. We support Welsh Arts, Culture, Heritage, and Language through small grants towards heritage sites, arts programs, educational institutions and museums. We fund projects to protect Wales' natural beauty, promote sustainable tourism, and encourage learning about Welsh arts, culture, and language.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 07 Hydref 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lewis | Cadeirydd | 20 February 2020 |
|
|
||||
Dr Davita Morgan PhD | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Paivi Inkeri Koskinen-Lewis | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
David Richard Owen Lewis | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.61k | £12.28k | £10.33k | £12.10k | £13.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.75k | £10.00k | £0 | £18.68k | £5.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11 AUGUST 1987 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 23 JUNE 1993
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION GENERALLY IN WALES AND IN PARTICULAR TO SUPPORT EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN WALES TO CREATE A UNIVERSITY CHAIR IN TOURISM STUDIES IN A WELSH UNIVERSITY TO AWARD SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS TO STUDENTS OF WELSH EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO ATTEND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO AWARD SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS TO STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO ATTEND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN WALES (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 4A OF DEED).
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WHITE HORSES
WOODEND LANE
LANGLAND
SWANSEA
SA3 4QG
- Ffôn:
- 01792361091
- E-bost:
- dandcfoundation@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window