ST MICHAEL'S RC PRIMARY PTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to enhance the whole school experience of every child attending St Michaels, bringing families together and strengthening home/school relationships whilst embedding our school into the heart of our community. We raise funds through school an community activities and events and support the school with non statutory equipment and resources to ensure all children enjoy amazing opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Bonham | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Anna Wadsley | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Michelle Tams | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Sarah Wilson | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.16k | £2.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £2.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Chwefror 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Tachwedd 2024 | 292 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION (THE OBJECTS) IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MICHAELS RC PRIMARY SCHOOL
CLUMBER STREET NORTH
NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 7RE
- Ffôn:
- 01912739383
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window