HOME START STOCKLAND GREEN/ERDINGTON
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home-Start Stockland Green/Erdington supports referred families with at least one pre-school child. Our core work is Volunteer support in the families own home for a few hours per week. Volunteers offer confidential support (except in the case of Child Protection) to families as a befriender, offering practical and emotional support for as long as is needed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 28 Hydref 1987: Cofrestrwyd
- 23 Mai 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HOME-START STOCKLAND GREEN/ERDINGTON (Enw gwaith)
- STOCKLAND GREEN HOME START (Enw blaenorol)
- STOCKLAND GREEN/ERDINGTON HOME START (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.41k | £160.87k | £169.14k | £128.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.55k | £106.24k | £164.78k | £151.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 09 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 16 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 14 Mawrth 2007 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 14 Mawrth 2007 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 26 Medi 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 26 Medi 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 13 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 13 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 AUGUST 1987 AS AMENDED 24 JUNE 1992, 12 JULY 1996, 7 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. (B) TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN. (C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. (D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF STOCKLAND GREEN, ERDINGTON AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
STOCKLAND GREEN,ERDINGTON AND ITS ENVIRONS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window