WAT THAI SOUTHEND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wat Thai Southend is a temple in Theravada Buddhism. It is a place of worship for Theravada Monks from Thailand who practice and teach Buddhism and carry out religious ceremonies, meditation, chanting and activities for the Thai and local communities in Southend on Sea and surrounding areas. The Wat Thai Southend temple supports peaceful coexistence of Buddhist Thai & British culture in society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary John Pascoe | Cadeirydd | 16 November 2021 |
|
|
||||
Chanyakorn Sangsook | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Amporn Angkab | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THERAVADA BUDDHISM FOR THE THAI COMMUNITY AND THE PUBLIC BENEFIT IN THE SOUTHEND ON SEA AREA OF ENGLAND AND BEYOND, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE FOLLOWING MEANS: A) ULTIMATELY ESTABLISHING A PERMANENT TEMPLE WHERE THE DHAMMA CAN BE STUDIED AND TAUGHT AND WHERE MEDITATION CAN BE PRACTICED; B) USING THE TEACHING OF THERAVADA BUDDHISM AND MEDITATION TO BENEFIT THE THAI COMMUNITY AND PUBLIC; C) PROVIDING SUPPORT TO BUDDHIST MONKS AND NON IN THEIR STUDIES AND PASTORAL DUTIES; D) RAISING PUBLIC AWARENESS OF THERAVADA BUDDHISM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
127 CARLINGFORD DRIVE
WESTCLIFF-ON-SEA
ESSEX
SS0 0SD
- Ffôn:
- 07836708755
- E-bost:
- watthaisouthend21@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window