ymddiriedolwyr CHESTER SEXUAL ABUSE SUPPORT SERVICE CIO
Rhif yr elusen: 1201913
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Gavin | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Hannah Georgious | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Professor David Clough | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|||||
Dr Jessica Sanford | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Dr Dawn Llewellyn | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Lorraine Pate | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.