BRITISH NEURO-ONCOLOGY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting research and raising awareness of neuro-oncology, treatments and techniques. Advocating for the interests of brain cancer patients and carers. Advancing education via an Annual Scientific Meeting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2023: CIO registration
- BRITISH NEURO-ONCOLOGICAL SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Grundy | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|||||
Professor Susan Short | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Professor Colin Watts MBBS PhD | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Dr Harpreet Hyare | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Brodbelt | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 29 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 29 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 12 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH FOR PATIENTS SUFFERING WITH TUMOURS OF THE BRAIN AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM BY IMPROVING TREATMENT THROUGH: A. EDUCATING THE PUBLIC IN GENERAL (PARTICULARLY MEDICAL PRACTITIONERS, NURSES, ALLIED HEALTH PROFESSIONALS, AND THE WIDER SCIENTIFIC COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM) ON THE SUBJECT OF NEURO-ONCOLOGY; B. PROMOTING RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF NEURO-ONCOLOGY AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS; C. RAISING AWARENESS OF NEURO-ONCOLOGY AND OF TREATMENTS AND TECHNIQUES IN CLINICAL PRACTICE AMONG THE GENERAL PUBLIC, HEALTH PROFESSIONALS AND POLICY MAKERS; D. GENERAL ADVOCACY FOR THE INTERESTS OF BRAIN CANCER PATIENTS, THEIR FAMILIES AND CARERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Gateway
85 Sankey Street
Warrington
WA1 1SR
- Ffôn:
- 01142259135
- E-bost:
- administrator@bnos.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window