THE 1ST RIPLEY GROUP BOY SCOUTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage the physical, mental & spiritual development of young people so that they can take a constructive place in society. This is achieved by providing an enjoyable & attractive scheme of progressive training based on the scout promise & law and guided by adult leadership.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,200 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- 1ST RIPLEY SCOUTS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Mark Turner | Cadeirydd | 25 July 2023 |
|
|
||||
Laura Hall | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Angela Allwood | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Sally Ogden | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
Helen Gration | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Rothwell Ogden | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Michael Hawley | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
JULIE ANN AULT | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
DAVID HAWLEY | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
RONALD ASHTON | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.53k | £11.59k | £20.84k | £17.06k | £28.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.27k | £3.90k | £8.18k | £19.68k | £35.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.50k | £16.34k | £2.67k | £1.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ASSIGNMENT DATED 9TH AUGUST 1950, UPON THE TRUSTS OF THE BOY SCOUTS ASSOCIATION TRUST DEED 1935.
Gwrthrychau elusennol
1ST RIPLEY GROUP OF BOY SCOUTS.
Maes buddion
RIPLEY AND DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st Ripley Scouts
Hill Street
Ripley
Derbyshire
- Ffôn:
- 07792368779
- E-bost:
- TREASURER@1STRIPLEYSCOUTS.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window