ymddiriedolwyr 3RD SANDIACRE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DUMELOW | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|
||||
Rachel Skelton | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Tina Horsley | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Elaine Trueman | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|||||
Nigel Dumelow | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Kate Thomasson | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Denny Scott | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Jill Lindley | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
VIKKI DUMELOW | Ymddiriedolwr | 16 July 2016 |
|
|
||||
Marie Lindley | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
JO DEAN | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
Matthew Collier | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
Shaun Cook | Ymddiriedolwr | 08 December 2013 |
|
|
||||
JANE LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anne Elizabeth Coles | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN JUDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE SAVILLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE COLLIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN JUDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.