Ymddiriedolwyr SURFACE AREA DANCE THEATRE
Rhif yr elusen: 1202467
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffery Martin Dean | Cadeirydd | 23 March 2023 |
|
|
||||
Joel Daniel | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Fusako Innami | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Boyd | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Carol Blythe | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
David Sharp | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
VALERIE MILNES | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|||||
Elizabeth Louise Pavey | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.