READ EASY LEICESTER & DISTRICT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Read Easy Leicester & District provides one to one coaching for adults who have little or no reading skills in Leicester and the surrounding district. Coaches meet twice a week with their 'reader' for half an hour at a time in a public but safe and confidential venue.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Stanhope | Cadeirydd | 20 April 2023 |
|
|
||||
Elaine Massey | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Susan Pike | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Linda Osborne | Ymddiriedolwr | 07 August 2022 |
|
|
||||
PETER GEOFFREY UPTON | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Elaine Goodall | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Susan Perkins | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE ADULT PUBLIC IN LITERACY WITHIN THE LEICESTER AND DISTRICT AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Lutterworth Road
Blaby
LEICESTER
LE8 4DN
- Ffôn:
- 07825702383
- E-bost:
- ldleader@readeasy.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window