BYOMA KUSUMA BUDDHADHARMA SANGHA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Byoma Kusuma Buddhadharma Sangha is set up to achieve the goal of making all aspects of the Mahayana/Vajrayana School of Buddhism easily accessible to anyone and everyone who is interested in learning and practicing them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nibal Sulaiman | Cadeirydd | 28 March 2017 |
|
|
||||
Ayashna Dhakal | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Shyam Maharjan | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF BUDDHIST FAITH, IN PARTICULAR, TEACHINGS OF THE BUDDHA UNDER THE SPIRITUAL AUTHORITY AND GUIDANCE OF THE VIDYADHARA ACARYA MAHAYOGI SRIDHAR RANA RINPOCHE AND MAKE IT ACCESSIBLE TO ALL. ACTIVITIES IN FURTHERANCE OF THIS WILL INCLUDE PROMOTING ACTIVITIES THAT SUPPORT THE PRACTICE OF CULTIVATING LOVING KINDNESS, COMPASSION AND WISDOM ACCORDING TO THE TEACHINGS OF THE BUDDHA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Canfield Drive
Ruislip
HA4 6QW
- Ffôn:
- 02088451251
- E-bost:
- bk-uk@byomakusuma.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window