TANG HALL EMPLOYMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides relief of unemployment for the benefit of the public in such ways as may be thought fit, including assistance and support to find employment, particularly among people who are disadvantaged due to long term experience of homelessness and or addiction, people with a learning disability, and those otherwise facing significant barriers to finding employment. Based in York.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Gavin | Cadeirydd | 18 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Bruce Secker | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Timothy John Mottram | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Nicola Michelle Howard | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.00k | £43.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.90k | £12.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING ASSISTANCE AND SUPPORT TO FIND EMPLOYMENT, ESPECIALLY AMONG PEOPLE WHO ARE DISADVANTAGED DUE TO LONG TERM EXPERIENCE OF HOMELESSNESS AND OR ADDICTION, PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY, OR THOSE OTHERWISE FACING SIGNIFICANT BARRIERS TO FINDING EMPLOYMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CENTRE@BURNHOLME
MOSSDALE AVENUE
YORK
YO31 0HA
- Ffôn:
- 07725997342
- E-bost:
- sue@tanghallemployment.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window