MORGAN'S ARMY CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support families of children diagnosed with cancer in South Wales through equipment grants, hardship grants, bereavement boxes and peer support events. We also contribute to projects run by major welsh childhood cancer charities that benefit our families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Blaenau Gwent
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Caerffili
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
- Dinas Casnewydd
- Merthyr Tudful
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Melfa Elizabeth Ridler | Cadeirydd | 08 February 2023 |
|
|
||||
Andrea Condon | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Carys Wright | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Carinae Davies | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Nova John | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|||||
Nicole Dummett | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Darren Williams | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Marzarno | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Phillips-Bennett | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Cheryl Anita John | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
JULIE JONES | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
MATTHEW JOHN RIDLER | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
CARA LOUGHER | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 07 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (UP TO THE AGE OF 21) WITH A CANCER DIAGNOSIS IN SOUTH WALES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A. PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO FAMILIES TO ALLOW THEM TO CARE AND ASSIST THOSE AFFECTED WITH A CANCER DIAGNOSIS. B. PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO CANCER CHARITIES TO CONTINUE TO PROVIDE ESSENTIAL CANCER CARE THAT IN PARTICULAR BENEFIT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
89 FRAMPTON ROAD
GORSEINON
ABERTAWE
89 Frampton Road
Gorseinon
SA4 4XZ
- Ffôn:
- 07460894388
- E-bost:
- info@morgansarmy.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window