SEND VOICES WOKINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SEND Voices Wokingham is the independent Parent Carer Forum, Wokingham Borough, who give a voice to families who have a child or young person aged 0-25 years with any Special Educational Need or SEND). Working in partnership with education, health, social care, and other service providers to make sure the services commissioned meet the needs of children and young people with SEND in Wokingham
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,387 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wokingham
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew George Booth | Cadeirydd | 04 April 2023 |
|
|
||||
Jenny Louise Hooper | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Timothy Bejan Bharucha | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Lynn Angela Boba | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.39k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, INCLUDING THEIR PARENTS, CARERS AND FAMILIES, WHO HAVE DISABILITIES AND/OR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN WOKINGHAM AND THE SURROUNDING AREA, IN ORDER TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE, PROMOTE THEIR INCLUSION IN THEIR LOCAL COMMUNITIES AND TO HELP AND SUPPORT THEM TO REACH THEIR FULL POTENTIAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 THE MANOR
SHINFIELD
READING
RG2 9DP
- Ffôn:
- 07890233721
- E-bost:
- info@sendvoiceswokingham.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window