MEDWAY VICTORY UNIT NO. 648 OF THE SEA CADET CORPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sea Cadet Corps provides youth activities for 9 to 17 year olds with a nautical theme, including the ethos and history of the Royal Navy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2023: Cofrestrwyd
- MEDWAY VICTORY SEA CADETS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Eaton | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
JANINA VILLALTA | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
LOUISE HEFFERNAN | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
MARIA RICHMOND | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR PHYSICAL, INTELLECTUAL AND SOCIAL POTENTIAL AS INDIVIDUALS AND AS RESPONSIBLE CITIZENS BY THE PROVISION OF EDUCATION AND LEISURE TIME ACTIVITIES USING A NAUTICAL THEME AND IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES, ETHOS AND PRACTICES OF THE MARINE SOCIETY & SEA CADETS (MSSC). IN FURTHERANCE OF THE PURPOSE, THE UNIT MAY: A. OFFER YOUNG PEOPLE A STRUCTURED ENVIRONMENT IN WHICH TO DEVELOP; B. PROVIDE ACCESS TO EDUCATION AND TRAINING INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO): SAILING (INSHORE AND OFFSHORE), PADDLE SPORTS, POWER BOATING, SEAMANSHIP, NAVIGATION, MARINE ENGINEERING, COOKING, MUSIC, FIRST AID, DRILL, PIPING, AND PUBLIC SERVICE; C. PROVIDE OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO OBTAIN A RANGE OF QUALIFICATIONS; AND D. PROVIDE OPPORTUNITIES FOR COMMUNITY INVOLVEMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MARINE SOCIETY & SEA CADETS
202 LAMBETH ROAD
LONDON
SE1 7JW
- Ffôn:
- 02076547017
- E-bost:
- COMMANDINGOFFICER@MVSCU.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window