ymddiriedolwyr 7TH HEREFORD (TUPSLEY) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mason | Cadeirydd | 15 July 2020 |
|
|
||||
Natalie Barnard | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Rebecca Lane | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Glen Hawkyard | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Christina Pugh | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Victoria Ann Brownbridge | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
SARAH LAVERICK Mrs | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
HELEN PARRY | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
AUDREY CLEMENTS | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|||||
PAMELA OWEN Mrs | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
ALISON WHEELER | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.