ymddiriedolwyr BURTON LAZARS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 521398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Fretwell | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Jacqui Vaughan | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Anna Hulme | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Michele Jones | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Michael George Walker | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Christopher Joseph | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|||||
Caroline Vissani | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
Renia Rushin | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
STUART ADLINGTON | Ymddiriedolwr | 29 August 2012 |
|
|
||||
IAN PENGELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.