FISHERSGATE FLYERS FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide facilities, promote the game of Association Football, to arrange matches and social activities for its members and the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 31 Mai 2023: CIO registration
- FISHERSGATE FLYERS YOUTH FOOTBALL CLUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Pettit | Cadeirydd | 08 May 2023 |
|
|
||||
Anthony Lloyd | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Jessica Geoghegan | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Jason Paul Chandler | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Christopher John Joslin | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 16 Ebrill 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 16 Ebrill 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 31 May 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION, AND IN PARTICULAR FACILITIES FOR PARTICIPATION IN THE SPORT OF FOOTBALL, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 18 LIVING IN BRIGHTON & HOVE AND THE SURROUNDING AREA WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH OR AGE WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 NORWAY STREET
PORTSLADE
BRIGHTON
BN41 1GN
- Ffôn:
- 07984970238
- E-bost:
- ffyfc.secretary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window