NEW WALTHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide a community center for the village & surrounding areas. We currently let out rooms to many & various clubs & societies & age groups including Blood Donors & Christian fellowship. Also to private parties or other activities deemed suitable by the committee.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £28,955
Cyfanswm gwariant: £23,697

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julia Peacock Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Stephanie Smith Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Philip McGowan Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Patricia Simpson Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
BRENDA CARTWRIGHT Ymddiriedolwr 19 March 2018
Dim ar gofnod
MARIA ASHCROFT Ymddiriedolwr 19 March 2018
Dim ar gofnod
ANN BURGESS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JUDY SMITH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARY BARKER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN CAPES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.63k £13.46k £27.78k £30.53k £28.96k
Cyfanswm gwariant £27.19k £15.11k £16.83k £40.52k £23.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.04k N/A £13.87k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Mai 2024 211 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Mai 2024 211 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Mehefin 2022 221 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Rhagfyr 2020 48 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 18 Rhagfyr 2020 48 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NEW WALTHAM VILLAGE HALL
STATION ROAD
NEW WALTHAM
N E LINCOLNSHIRE
DN36 4QJ
Ffôn:
07873427310
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael