PHILIPPINES POVERTY RELIEF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We relieve poverty in the San Juan area of the Philippines by supporting children in their education by providing school materials and food where necessary. We also support the local elementary school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Philipinas
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airen Carr | Cadeirydd | 17 July 2022 |
|
|
||||
Chris Whewell | Ymddiriedolwr | 05 January 2025 |
|
|
||||
Melody Whewell | Ymddiriedolwr | 05 January 2025 |
|
|
||||
Michael Carr | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 05 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 05 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN THE PHILIPPINES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 IMPERIAL WAY
BRIDGWATER
TA6 4FH
- Ffôn:
- 07942363282
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window