Broxbourne Community Church
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Christian faith charity committed to extending a helping hand to persons of faith and no faith from all walks of life who are experiencing significant life challenges. We provide free pastoral support, counselling, money advice, health and wellbeing services. We provide services that help to empower people, improve their wellbeing and strengthen communities.
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2023: CIO registration
- PRECIOUS ONE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Babatunde | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
Folafoluwa Mary Oginni | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Oladayo Akinlolu Elugbaju | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Nov 2023 as amended on 23 Oct 2024 as amended on 12 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH (IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE), IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME. (2) THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY, IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS MAY BE DETERMINED BY THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Laurence Church Hall
Church Lane
BROXBOURNE
Hertfordshire
EN10 6LB
- Ffôn:
- 07455346350
- Gwefan:
-
broxbournecommunitychurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.