THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTH LANCING AND SOMPTING

Rhif yr elusen: 1205535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides buildings/facilities/open space (halls and places of worship) Provides services Generally advancing the religion Educating people about the religion Pastoral care, outreach Missionary, evangelical activities Conducting religious ceremonies such as the celebration of marriages or funerals Maintaining public churchyards and other public religious burial places

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £201,955
Cyfanswm gwariant: £221,365

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Tachwedd 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SOUTH LANCING AND SOMPTING PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Felix Aaron Jerome Smith Cadeirydd 19 September 2017
Dim ar gofnod
Rosemary Kirsch Ymddiriedolwr 26 April 2025
Dim ar gofnod
Joanne Lansley Ymddiriedolwr 26 April 2025
Dim ar gofnod
Edwina Joan Rosalie Weekes Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
Anne Marie Gisby Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
Stephen David Gates Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Elizabeth Georgina Connolly Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
Ian Lloyd Tout Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
GILLIAN MARY KERNEY Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
Margaret Ann Burton Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
AEDAN KERNEY Ymddiriedolwr 27 April 2024
THE BOUNDSTONE CHORUS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ben Shane Scott Ymddiriedolwr 25 June 2023
The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Lancing with Coombes
Derbyniwyd: Ar amser
LANCING AND SOMPTING CHURCHES FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL GUY TRISTRAM Ymddiriedolwr 29 April 2023
FRIENDS OF BINSTED CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
SUSSEX TRADITIONS
Derbyniwyd: Ar amser
ARUN COUNTRYSIDE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SUSTAINABLE SUSSEX
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF SOMPTING CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Avril Hunniball Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
AMANDA CLAIRE UPFIELD Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Judy Lyell Warren Excell Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Catherine Patricia Allen Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Patrick Noel Walpole Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
KATHERINE HELEN AYLING Ymddiriedolwr 30 April 2022
Dim ar gofnod
Jacqueline Offord Ymddiriedolwr 30 April 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £201.96k
Cyfanswm gwariant £221.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 01 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 01 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST MICHAEL'S VICARAGE
117 PENHILL ROAD
LANCING
BN15 8HD
Ffôn:
01903753653