Ymddiriedolwyr BRITISH HYDROLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1208263
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Faulkner | Cadeirydd | 12 September 2022 |
|
|||||
Professor Timothy Mark Hess | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Olivia Burns BSc MSc | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher John White | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dr William Rust CSci | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Dr Victoria Coates | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|||||
Dr Gemma Coxon | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|||||
Katy Peat | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|||||
Giuseppe Degan Di Dieco | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||
Dr Christopher Skinner | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||
Dr Hayley Jane Fowler | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.