THE GLYNN VIVIAN RECREATION GROUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To administer the recreation ground at Mary Twill Lane, Langland, Swansea.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
Llywodraethu
- 14 Mai 1964: Cofrestrwyd
- 13 Mehefin 2008: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 25 Mawrth 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 25 Mawrth 2008 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 27 Ebrill 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE OF LEASE DATED 15 APRIL 1908 AS VARIED BY SCHEME OF 31 JULY 1962.
Gwrthrychau elusennol
RECREATION GROUND OR FIELD FOR THE BENEFIT AND USE AND AMELIARATION OF THE CONDITIONS IN LIFE OF SUCH INMATES FOR THE TIME BEING OF THE NATIONAL CHILDREN'S HOME AND ORPHANAGE (SWANSEA BRANCH) AND SUCH PUPILS FOR THE TIME BEING IN THE CARE OF THE SWANSEA AND DISTRICT DEAF AND DUMB MISSION AT SWANSEA AND SUCH OTHER PERSONS INCLUDING OLD PUPILS OF THE NATIONAL CHILDRENS HOME AND ORPHANAGE AND PERSONS ATTENDING THE GLYN VIVIAN MINERS MISSION HALL AT HAFOD.
Maes buddion
COUNTY BOROUGH OF SWANSEA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window